Stadtrat |
Stadtrat Marco Berndt | Fraktion CDU-/FDP | Fraktion CDU-/FDP Mitglied | Mitglied | 01.09.2019 | 06.08.2024 | von 01.09.2019 bis 06.08.2024 |
Stadtrat Kai Gerisch | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke Mitglied | Mitglied | 29.06.2022 | | von 29.06.2022 |
Stadtrat Lutz Hauswald | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Stadtrat Jürgen Jahn | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | 29.06.2022 | von 01.01.2017 bis 29.06.2022 |
Stadtrat Frank Kober | Fraktion CDU-/FDP | Fraktion CDU-/FDP Mitglied | Mitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Stadtrat Frank Petzold | Fraktion Freie Wähler "Treuener Land" | Fraktion Freie Wähler "Treuener Land" Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 |
Stadtrat Roberto Rink | Fraktion DSU | Fraktion DSU Mitglied | Mitglied | 01.09.2019 | | von 01.09.2019 |
Stadtrat Dr. Michael Schultze | Fraktion CDU-/FDP | Fraktion CDU-/FDP Mitglied | Mitglied | 01.09.2019 | 06.08.2024 | von 01.09.2019 bis 06.08.2024 |
Stadtrat Markus Wirth | Fraktion CDU | Fraktion CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | 31.08.2019 | von 01.01.2017 bis 31.08.2019 |